Publicação e alteração de servidores - Membros da Comissão de Fiscalização de Contratos
MEM.: 61/SCS/2018
Cuiabá, 25 de Janeiro de 2018
De: Secretaria de Comunicação Social - ALMT
Para: Secretaria Geral – ALMT
Assunto: Publicação e alteração de servidores - Membros da Comissão de Fiscalização de Contratos.
Solicito alteração do quadro de servidores, membros da Comissão responsável pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução dos serviços prestados pelas Produtoras, retirando os servidores Severino Moreira Reino Mat. 25378, Junior de Figueiredo Magnabosco Mat. 21403.
Em anexo o quadro para a publicação dos novos fiscais:
Contrato das produtoras N° | Empresa | Vigência | Fiscal | Suplente |
006/2013 | Dona Lola Comunicação e Marketing Ltda. | 25/01/2018 a 07/05/2018 | *Marcos Teruo Okamura - Mat.40.969 *Pamela Aline Ribeiro Crispim Mat. 40966 | *Pryscilla Fernandes De Almeida Mat. 40938 |
004/2013 | R.S.Shinike Muller e Shinike Ltda. | 25/01/2018 a 07/05/2018 | *Marcos Teruo Okamura - Mat.40.969 *Pamela Aline Ribeiro Crispim Mat. 40966 | *Pryscilla Fernandes De Almeida Mat. 40938 |
005/2013 | Osmar Soares Ltda. | 25/01/2018 a 07/05/2018 | *Marcos Teruo Okamura - Mat.40.969 *Pamela Aline Ribeiro Crispim Mat. 40966 | *Pryscilla Fernandes De Almeida Mat. 40938 |
007/2013 | Imagem da Terra Ltda. | 25/01/2018 a 07/05/2018 | *Marcos Teruo Okamura - Mat.40.969 *Pamela Aline Ribeiro Crispim Mat. 40966 | *Pryscilla Fernandes De Almeida Mat. 40938 |
Atenciosamente,
__________________________________________
Rosimeire Cezar Reis Felfili
Secretária de Comunicação Social - ALMT
Edições | (230) 29 de Janeiro de 2018 |
---|---|
Entidade | Secretaria de Comunicação |